HITACHI RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS SPAIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Doctor Arce, 14
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HITACHI RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS SPAIN SA
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/03/2022
Nombres Anteriores
- ATLANTA CORPORATE SERVICES SA
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Hitachi Rail Limited
VINCULACIONES DE HITACHI RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HITACHI RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Gonzalo Martinez Rodrigo | Secretario No Consejero | 18/07/2022 | 04/03/2024 |
DIRECTORSHIP CIBELES SL | Liquidador | 04/03/2024 | 04/03/2024 |
Gomez Fructuoso Francisco | Representante | 04/03/2024 | 04/03/2024 |
Hitachi Rail Limited | Socio Unico | 22/07/2022 | 04/03/2024 |
Romagnuolo Riccardo | Consejero Delegado | 18/07/2022 | 04/03/2024 |
Romagnuolo Riccardo | Consejero | 18/07/2022 | 04/03/2024 |
Roy Stephane | Consejero | 18/07/2022 | 04/03/2024 |
Vitali Roberto | Consejero | 18/07/2022 | 04/03/2024 |
Vitali Roberto | Consejero Delegado | 18/07/2022 | 04/03/2024 |
Vitali Roberto | Presidente | 18/07/2022 | 04/03/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HITACHI RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 27, S 8, H M 765327, I/A 6 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 27, S 8, H M 765327, I/A 6 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
- AVDA DEL DOCTOR ARCE 14 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 27, S 8, H M 765327, I/A 6 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 27, S 8, H M 765327, I/A 6 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 27, S 8, H M 765327, I/A 6 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: ATLANTA CORPORATE SERVICES SA
- HITACHI RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 26, S 8, H M 765327, I/A 5 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: ATLANTA CORPORATE SERVICES SA
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 26, S 8, H M 765327, I/A 4 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Empresa: ATLANTA CORPORATE SERVICES SA
- "a) ingeniería, diseño, fabricación, importación, compraventa, comercialización, suministro, exportación, arrendamiento, instalación, integración, puesta a punto y en servicio de todo tipo de soluciones, sistemas, equipos y productos, así como de cualquier parte o componente de los mismos, (i) de se
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 23, S 8, H M 765327, I/A 3 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: ATLANTA CORPORATE SERVICES SA
- C/ MARIA DE MOLINA 40 1ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 23, S 8, H M 765327, I/A 3 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: ATLANTA CORPORATE SERVICES SA
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 23, S 8, H M 765327, I/A 3 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28