HITA AND PARTNERS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Camino de la Fuente, 14
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HITA AND PARTNERS SA
CIF A80392665
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único De Hita Garcia Francisco Javier
VINCULACIONES DE HITA AND PARTNERS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HITA AND PARTNERS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amador-franco Mogio Maria-roma | Apoderado | 12/04/2012 | 05/02/2015 |
De Hita Garcia Francisco Javier | Administrador Unico | 17/05/2013 | 05/02/2015 |
ACTOS BORME DE HITA AND PARTNERS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413 , F 182, S 8, H M 73185, I/A 10 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413 , F 182, S 8, H M 73185, I/A 10 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413 , F 181, S 8, H M 73185, I/A 9 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413 , F 180, S 8, H M 73185, I/A 8 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-207-28
- C/ CAMINO DE LA FUENTE 14 - LA MORALEJA (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413 , F 180, S 8, H M 73185, I/A 7 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-28