HISTANIA BALEARES INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SANTO DOMINGO 4
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social HISTANIA BALEARES INVEST SL
CIF B57846966
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 17/02/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HISTANIA BALEARES INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISTANIA BALEARES INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kraus Roman | Liquidador | 20/12/2017 | 20/12/2017 |
Kraus Roman | Administrador Unico | 25/11/2016 | 20/12/2017 |
De Bonilla Strobel Patrick | Administrador Unico | 13/03/2014 | 25/11/2016 |
ACTOS BORME DE HISTANIA BALEARES INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 140, S 8, H PM 73513, I/A 3 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 140, S 8, H PM 73513, I/A 3 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 140, S 8, H PM 73513, I/A 3 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 140, S 8, H PM 73513, I/A 3 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-07
- Comercio al por menor de toda clase de prendas de moda, complementos y bisutería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 140, S 8, H PM 73513, I/A 2 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-07
- C/ SANTO DOMINGO 4 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 140, S 8, H PM 73513, I/A 2 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 140, S 8, H PM 73513, I/A 2 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 140, S 8, H PM 73513, I/A 2 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 139, S 8, H PM 73513, I/A 1 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-07
Dirección:C/ SAN FELIO 5 2 (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:17/02/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa, intermediación, promoción y arrendamiento de terrenos rústicos y urbanos, edificios, su construcción, promoción y mantenimiento, la urbanización de terrenos y su venta, parcelación, edificación, restauración y rehabilitación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 139, S 8, H PM 73513, I/A 1 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-07