HISPASOLEO SOLAR OSUNA XI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Quitapesares, 11
Código Postal 28670
Municipio Villaviciosa de Odón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HISPASOLEO SOLAR OSUNA XI SL
CIF B85112548
Actividad Comercio de energía eléctrica
VINCULACIONES DE HISPASOLEO SOLAR OSUNA XI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISPASOLEO SOLAR OSUNA XI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVARTIS ASISTENCIA TECNICA SA | Administrador Solidario | 18/09/2014 | |
EOC GENERAL DE INGENIERIA SL | Administrador Solidario | 18/09/2014 | |
EOC GENERAL DE INGENIERIA SL | Liquidador | 18/09/2014 | 18/09/2014 |
Fernandez Villa Martin | Representante | 16/09/2011 | 18/09/2014 |
Monje Gutierrez Susana | Representante | 18/09/2014 | 18/09/2014 |
Sarasola Del Cerro Santiago | Representante | 10/12/2012 | 18/09/2014 |
Navarrete Villanueva Miguel Angel | Representante | 15/10/2011 | 10/12/2012 |
Hernandez Escribano Alfonso | Representante | 15/10/2011 | |
Esteban Gil Jose Ignacio | Representante | 05/03/2010 | 16/09/2011 |
Garcia Pozuelo Lopez Alfonso | Representante | 05/03/2010 |
ACTOS BORME DE HISPASOLEO SOLAR OSUNA XI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24730 , F 119, S 8, H M 445189, I/A 7 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24730 , F 119, S 8, H M 445189, I/A 7 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24730 , F 119, S 8, H M 445189, I/A 7 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24730 , F 119, S 8, H M 445189, I/A 7 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24730 , F 119, S 8, H M 445189, I/A 6 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24730 , F 119, S 8, H M 445189, I/A 6 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
- AVDA QUITAPESARES 11 - POLIGONO EMPRESARIAL VILLAP (VILLAVICIOSA DE ODON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24730 , F 119, S 8, H M 445189, I/A 5 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24730 , F 118, S 8, H M 445189, I/A 4 (15/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24730 , F 118, S 8, H M 445189, I/A 4 (15/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24730 , F 118, S 8, H M 445189, I/A 3 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-28