HISPANOTECNIA CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social PROL Camino de las Cruces, 1
Código Postal 23003
Municipio Jaén
Provincia Jaén
Razón Social HISPANOTECNIA CONSULTORES SL
CIF B28769859
Página Web www.exploramundo.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ruiz Mijares Elena Maria Covadonga
VINCULACIONES DE HISPANOTECNIA CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISPANOTECNIA CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Mijares Elena Maria Covadonga | Socio Unico | 04/02/2019 | 04/02/2019 |
Zancada Peinado Jose Leoncio | Apoderado | 30/12/2008 | 04/02/2019 |
Zancada Ruiz Begoña | Administrador Unico | 30/12/2008 | 04/02/2019 |
Zancada Ruiz Begoña | Liquidador | 04/02/2019 | 04/02/2019 |
Zancada Peinado Jose Leoncio | Administrador Unico | 30/12/2008 |
ACTOS BORME DE HISPANOTECNIA CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 207, S 8, H J 19413, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-23
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 207, S 8, H J 19413, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-23
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 207, S 8, H J 19413, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 207, S 8, H J 19413, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-23
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 207, S 8, H J 19413, I/A 3 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-23
- C/ LA CRUCES 1 1º D (JAEN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 207, S 8, H J 19413, I/A 2 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-23
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-234-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4123 , F 203, S 8, H M 68514, I/A 6 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-28
- C/ COMUNIDAD DE CANARIAS 20 (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4123 , F 202, S 8, H M 68514, I/A 5 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-28