HISPANOM DOMINIOS SL - EXTINGUIDA
Razón Social HISPANOM DOMINIOS SL
CIF B06571590
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 18/11/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario MARKETINGADICTOS SL
VINCULACIONES DE HISPANOM DOMINIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISPANOM DOMINIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cisneros Galiana Maria Luisa | Liquidador | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
Cisneros Galiana Maria Luisa | Socio Unico | 24/04/2018 | 30/11/2018 |
Cisneros Galiana Maria Luisa | Administrador Unico | 24/04/2018 | 30/11/2018 |
MARKETINGADICTOS SL | Socio Unico | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
Garcia Bello Pedro Pablo | Socio Unico | 17/12/2009 | 24/04/2018 |
Lopez Garcia Alfonso Aurelio | Administrador Unico | 17/10/2014 | 24/04/2018 |
Garcia Bello Pedro Pablo | Administrador Unico | 17/12/2009 | 17/10/2014 |
ACTOS BORME DE HISPANOM DOMINIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37428 , F 71, S 8, H M 667237, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37428 , F 71, S 8, H M 667237, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37428 , F 71, S 8, H M 667237, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37428 , F 71, S 8, H M 667237, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37428 , F 71, S 8, H M 667237, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
- AVDA BRASIL 4 - 4º G (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37428 , F 70, S 8, H M 667237, I/A 2 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37428 , F 70, S 8, H M 667237, I/A 2 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37428 , F 70, S 8, H M 667237, I/A 2 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37428 , F 70, S 8, H M 667237, I/A 2 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 484 , F 128, S 8, H BA 21894, I/A 2 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-06