HISPANDEX BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Independencia, 4
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HISPANDEX BUSINESS SL
CIF B87487542
Capital Social 8887000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 09/02/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario CARFERNU SL
VINCULACIONES DE HISPANDEX BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISPANDEX BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARFERNU SL | Administrador Unico | 06/07/2020 | 21/01/2022 |
CARFERNU SL | Socio Unico | 25/11/2021 | 21/01/2022 |
Gomez Rubio Victor | Apoderado | 08/10/2018 | 21/01/2022 |
Nuñez Lirio Fernando | Representante | 06/07/2020 | 21/01/2022 |
Llamas Dominguez Pedro | Administrador Unico | 27/07/2016 | 06/07/2020 |
Nuñez Rebolo Fernando | Representante | 06/07/2020 | 06/07/2020 |
Garcia Pastrana Maria Elena | Administrador Unico | 24/02/2016 | 27/07/2016 |
ACTOS BORME DE HISPANDEX BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34402 , F 147, S 8, H M 618821, I/A 11 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34402 , F 147, S 8, H M 618821, I/A 11 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34402 , F 147, S 8, H M 618821, I/A 11 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34402 , F 146, S 8, H M 618821, I/A 10 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-28
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 8.881.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.887.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 148.016,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34402 , F 146, S 8, H M 618821, I/A 9 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34402 , F 146, S 8, H M 618821, I/A 8 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34402 , F 146, S 8, H M 618821, I/A 8 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
- C/ INDEPENDENCIA 4 1ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34402 , F 145, S 8, H M 618821, I/A 7 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34402 , F 145, S 8, H M 618821, I/A 7 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34402 , F 145, S 8, H M 618821, I/A 7 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28