HISPALIA XXI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza San Francisco, 1
Código Postal 41004
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social HISPALIA XXI SA
CIF A91070037
Capital Social 3645250.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario SAN FERNANDO INVERSIONES INMOBILIARIAS SA
VINCULACIONES DE HISPALIA XXI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISPALIA XXI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJASOL INVERSIONES INMOBILIARIAS SA | Administrador Mancomunado | 21/09/2009 | 10/08/2012 |
CESTAINMOB SL | Administrador Mancomunado | 21/09/2009 | 10/08/2012 |
Jurado Marcelo Jose | Consejero | 10/08/2012 | |
SAN FERNANDO INVERSIONES INMOBILIARIAS SA | Socio Unico | 20/12/2008 | 10/08/2012 |
Jurado Marcelo Jose | Administrador Solidario | 21/09/2009 | |
Lorenzo Ramirez Manuel | Administrador Solidario | 21/09/2009 |
ACTOS BORME DE HISPALIA XXI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 13, S 8, H SE 41234, I/A 16 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 13, S 8, H SE 41234, I/A 16 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-41
Administrador Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 13, S 8, H SE 41234, I/A 16 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-177-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 25. Administración y Representacion.-. 14. Administración y Representacion.-. 26. Duración.-. 28. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105 , F 225, S 8, H SE 41234, I/A 14 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105 , F 225, S 8, H SE 41234, I/A 14 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105 , F 225, S 8, H SE 41234, I/A 14 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-41
- PLAZA DE SAN FRANCISCO 1 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105 , F 224, S 8, H SE 41234, I/A 13 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-41