HISPALEPE SL - EXTINGUIDA
Provincia Sevilla
Razón Social HISPALEPE SL
CIF B21265319
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
Propietario Emilio Fernandez Ruiz
VINCULACIONES DE HISPALEPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISPALEPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Emilio Fernandez Ruiz | Socio Unico | 07/01/2011 | 28/10/2013 |
Emilio Fernandez Ruiz | Administrador Unico | 07/01/2011 | 28/10/2013 |
Fernandez Ruiz Emilio | Administrador Unico | 28/10/2013 | |
Fernandez Ruiz Emilio | Liquidador Unico | 28/10/2013 | 28/10/2013 |
Emilio Fernandez Ruiz | Administrador Solidario | 07/01/2011 | |
Rafaela Bella Gonzalez Oria | Administrador Solidario | 07/01/2011 |
ACTOS BORME DE HISPALEPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 185, S 8, H SE 49299, I/A 4 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 185, S 8, H SE 49299, I/A 4 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 185, S 8, H SE 49299, I/A 4 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 185, S 8, H SE 49299, I/A 4 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 185, S 8, H SE 49299, I/A 4 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 184, S 8, H SE 49299, I/A 3 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 184, S 8, H SE 49299, I/A 3 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 184, S 8, H SE 49299, I/A 3 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 184, S 8, H SE 49299, I/A 3 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41