HISPALENSE DE ENFERMERIA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Gta Mejico, 1
Código Postal 41012
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social HISPALENSE DE ENFERMERIA SLP
CIF B90013822
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 09/07/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HISPALENSE DE ENFERMERIA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISPALENSE DE ENFERMERIA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Delgado Jose Antonio | Soc.Prof. | 21/08/2012 | 27/03/2020 |
Muñoz Delgado Jose Antonio | Administrador Solidario | 21/08/2012 | 27/03/2020 |
Muñoz Delgado Jose Antonio | Liquidador Unico | 27/03/2020 | 27/03/2020 |
Rivas Doblado Jesus Salvador | Soc.Prof. | 21/08/2012 | 27/03/2020 |
Soriano Vilanova Francisco Javier | Soc.Prof. | 21/08/2012 | 27/03/2020 |
Soriano Vilanova Francisco Javier | Administrador Solidario | 21/08/2012 | 27/03/2020 |
Rivas Doblado Jesus Salvador | Administrador Solidario | 21/08/2012 | 27/07/2015 |
ACTOS BORME DE HISPALENSE DE ENFERMERIA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573 , F 78, S 8, H SE 94328, I/A 3 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573 , F 78, S 8, H SE 94328, I/A 3 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573 , F 78, S 8, H SE 94328, I/A 3 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573 , F 78, S 8, H SE 94328, I/A 3 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573 , F 78, S 8, H SE 94328, I/A 3 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573 , F 78, S 8, H SE 94328, I/A 2 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573 , F 76, S 8, H SE 94328, I/A 1 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-41
Dirección:GTA DE MEJICO 1 - 41.012 (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:09/07/12
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:la actividad profesional de enfermería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573 , F 76, S 8, H SE 94328, I/A 1 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-41