HISPAGEN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lopez Bravo, 98
Código Postal 09001
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social HISPAGEN SA
CIF A09274101
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administrador único
Propietario HISPANAGAR SA
VINCULACIONES DE HISPAGEN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISPAGEN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SA | Auditor | 24/02/2009 | 25/03/2015 |
Fernandez Diaz Luis Javier | Liquidador | 25/03/2015 | 25/03/2015 |
Galatas Rovira Fernando | Administrador Unico | 10/08/2012 | 25/03/2015 |
HISPANAGAR SA | Socio Unico | 10/08/2012 | 25/03/2015 |
De Isla Alonso Ramon Perez | Consejero | 15/07/2009 | 10/08/2012 |
Fernandez Diaz Luis Javier | Consejero | 10/08/2012 | |
Fernandez Diaz Luis Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/08/2012 | |
Fernandez Diaz Luis Javier | Presidente | 15/07/2009 | 10/08/2012 |
Garcia Martinez Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/08/2012 | |
Lainez Gutierrez Javier | Apoderado Solidario | 10/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HISPAGEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 15, S 8, H BU 3504, I/A 26 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 15, S 8, H BU 3504, I/A 26 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-09
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 15, S 8, H BU 3504, I/A 26 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 15, S 8, H BU 3504, I/A 26 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-09
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 15, S 8, H BU 3504, I/A 25 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-09
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de Administración a Administrador único y se aprueba un nuevo Texto refundido de los Estatutos Sociales
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos:
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 62, S 8, H BU 3504, I/A 24 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 62, S 8, H BU 3504, I/A 24 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-09
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 62, S 8, H BU 3504, I/A 24 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-09
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 62, S 8, H BU 3504, I/A 24 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-09
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 62, S 8, H BU 3504, I/A 23 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-09