HISPAFINANCE CAJI INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HISPAFINANCE CAJI INVERSIONES SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/11/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE HISPAFINANCE CAJI INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISPAFINANCE CAJI INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 27/02/2015 | 26/08/2016 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 27/02/2015 | 26/08/2016 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 27/02/2015 | 26/08/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 07/11/2013 | 26/08/2016 |
Garcia Martin Carlos | Secretario | 07/11/2013 | 26/08/2016 |
Garcia Martin Carlos | Consejero | 07/11/2013 | 26/08/2016 |
Garcia Martin Carlos | Apoderado | 07/11/2013 | 26/08/2016 |
Martin Dominguez Isabel | Liquidador Solidario | 26/08/2016 | 26/08/2016 |
Martin Dominguez Isabel | Consejero | 07/11/2013 | 26/08/2016 |
Martin Dominguez Isabel | Presidente | 14/12/2015 | 26/08/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HISPAFINANCE CAJI INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31626 , F 7, S 8, H M 569081, I/A 6 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31626 , F 7, S 8, H M 569081, I/A 6 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31626 , F 7, S 8, H M 569081, I/A 6 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31626 , F 7, S 8, H M 569081, I/A 6 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31626 , F 7, S 8, H M 569081, I/A 5 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31626 , F 7, S 8, H M 569081, I/A 5 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 29 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31626 , F 4, S 8, H M 569081, I/A 4 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación. 13. Régimen sobre convocatoria, constitución.... Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31626 , F 4, S 8, H M 569081, I/A 4 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31626 , F 4, S 8, H M 569081, I/A 4 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31626 , F 4, S 8, H M 569081, I/A 4 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28