HISDOTHERM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lagasca, 104
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HISDOTHERM SL
CIF B83749648
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/09/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HISDOTHERM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISDOTHERM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chamorro Perez Jose Luis | Liquidador | 07/12/2016 | 07/12/2016 |
Chamorro Perez Jose Luis | Administrador Unico | 30/11/2012 | 07/12/2016 |
Sirvent Blanquer Jose Manuel | Administrador Unico | 28/04/2010 | 30/11/2012 |
Florez Enciso Ana | Administrador Unico | 15/06/2009 | 28/04/2010 |
Zorrilla Suarez Manuel Maria | Administrador Unico | 10/06/2009 | 15/06/2009 |
Rey Garcia Jose Manuel | Administrador Solidario | 10/06/2009 | |
Zorrilla Suarez Manuel Maria | Administrador Solidario | 10/06/2009 |
ACTOS BORME DE HISDOTHERM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26737 , F 52, S 8, H M 336038, I/A 17 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26737 , F 52, S 8, H M 336038, I/A 17 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26737 , F 52, S 8, H M 336038, I/A 17 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26737 , F 52, S 8, H M 336038, I/A 17 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
- C/ LAGASCA 104, 1º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26737 , F 52, S 8, H M 336038, I/A 16 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26737 , F 51, S 8, H M 336038, I/A 15 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26737 , F 51, S 8, H M 336038, I/A 15 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26737 , F 51, S 8, H M 336038, I/A 14 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26737 , F 51, S 8, H M 336038, I/A 14 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-76-28