HIPERTEX 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ESTANQUE - PARCELA 5, Nº 2
Municipio Fuenlabrada
Provincia Madrid
Razón Social HIPERTEX 2010 SL
CIF B81620635
Actividad Fabricación de otros muebles
Órgano Administración Administrador único
Propietario Juliani Morencos Jose Antonio
VINCULACIONES DE HIPERTEX 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIPERTEX 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juliani Morencos Jose Antonio | Liquidador | 26/12/2018 | 26/12/2018 |
Juliani Morencos Jose Antonio | Socio Unico | 22/11/2017 | 26/12/2018 |
Juliani Morencos Jose Antonio | Administrador Unico | 22/11/2017 | 26/12/2018 |
Fernandez Santos Manuel | Socio Unico | 21/08/2012 | 22/11/2017 |
Fernandez Santos Manuel | Administrador Unico | 21/08/2012 | 22/11/2017 |
Lendinez Fernandez Felix | Apoderado | 08/05/2014 | |
Alberola Rodriguez Miguel Angel | Apoderado | 21/08/2012 | |
Hidalgo Icaza Paloma | Apoderado | 21/08/2012 | |
Lendinez Alonso Jose Miguel | Administrador Unico | 21/08/2012 |
ACTOS BORME DE HIPERTEX 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11744 , F 129, S 8, H M 184373, I/A 9 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11744 , F 129, S 8, H M 184373, I/A 9 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11744 , F 129, S 8, H M 184373, I/A 9 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11744 , F 129, S 8, H M 184373, I/A 9 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11744 , F 128, S 8, H M 184373, I/A 8 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11744 , F 128, S 8, H M 184373, I/A 8 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11744 , F 128, S 8, H M 184373, I/A 8 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11744 , F 128, S 8, H M 184373, I/A 7 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11744 , F 128, S 8, H M 184373, I/A 6 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11744 , F 128, S 8, H M 184373, I/A 5 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-28