HIPER FAMILIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PROJECTE HOME 5 - NAVE 9, POLIGONO INDUSTRIAL S
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social HIPER FAMILIA SL
CIF B57691438
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 30/11/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HIPER FAMILIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIPER FAMILIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Xia Fan | Administrador Unico | 11/06/2014 | 06/11/2018 |
Xia Fan | Liquidador | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
Xia Liying | Apoderado | 16/08/2011 | 06/11/2018 |
Xia Chaoqing | Socio Unico | 12/01/2011 | 11/06/2014 |
Xia Chaoqing | Administrador Unico | 12/01/2011 | 11/06/2014 |
ACTOS BORME DE HIPER FAMILIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 214, S 8, H PM 66820, I/A 5 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 214, S 8, H PM 66820, I/A 5 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 214, S 8, H PM 66820, I/A 5 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 214, S 8, H PM 66820, I/A 5 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 214, S 8, H PM 66820, I/A 5 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 213, S 8, H PM 66820, I/A 4 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 213, S 8, H PM 66820, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 213, S 8, H PM 66820, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 213, S 8, H PM 66820, I/A 2 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-145-07