HINURSA 23 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Oquendo, 23
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social HINURSA 23 SA
CIF A78960523
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Hinojosa Vacas Juan Carlos Pedro Jose
Propietario JUPISA TRES SL
VINCULACIONES DE HINURSA 23 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HINURSA 23 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hinojosa Vacas Juan Carlos Pedro Jose | Administrador Unico | 27/12/2012 | 13/06/2013 |
JUPISA TRES SL | Socio Unico | 26/12/2012 | 13/06/2013 |
ACTOS BORME DE HINURSA 23 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4330 , F 211, S 8, H M 71846, I/A 18 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4330 , F 211, S 8, H M 71846, I/A 18 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4330 , F 211, S 8, H M 71846, I/A 17 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4330 , F 211, S 8, H M 71846, I/A 16 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 18º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4330 , F 211, S 8, H M 71846, I/A 15 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-23-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-21-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-53-28