HINES DIAGONAL 123 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Josep Ferrater I Mora, 2
Código Postal 08019
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HINES DIAGONAL 123 SL
CIF B64230410
Capital Social 864012.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/06/2006
VINCULACIONES DE HINES DIAGONAL 123 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HINES DIAGONAL 123 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Imaz Ocharan Ignacio | REPR.143 RRM | 11/01/2013 | 26/03/2014 |
ZELAZOWA 2005 SL | Liquidador | 11/01/2013 | 26/03/2014 |
Hedf Ii Spain 5 Bv | Administrador Unico | 11/01/2013 | |
Ramos Alonso Miguel Angel | REPR.143 RRM | 11/01/2013 | |
Gomez Hall Juan Fernando | Apoderado | 08/03/2010 | |
Diaz Nieto Arturo | Apoderado | 18/05/2009 | |
Leon Gonzalez Jose Antonio | Apoderado | 18/05/2009 |
ACTOS BORME DE HINES DIAGONAL 123 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40834 , F 219, S 8, H B 330278, I/A 22 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40834 , F 219, S 8, H B 330278, I/A 22 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39503 , F 140, S 8, H B 330278, I/A 21 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.1:LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39503 , F 140, S 8, H B 330278, I/A 21 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39503 , F 140, S 8, H B 330278, I/A 21 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39503 , F 140, S 8, H B 330278, I/A 21 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Capital Anterior: | 436.012,00 | Euros |
Aumento de capital: | 428.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 864.012,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39503 , F 140, S 8, H B 330278, I/A 20 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39503 , F 140, S 8, H B 330278, I/A 19 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-08