HILOBEL SL
Dirección social . Otaola Hiribidea, 3
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social HILOBEL SL
CIF B75031583
Capital Social 159960.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 16/09/2010
Teléfono 94 320 68 44
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HILOBEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HILOBEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Belda Esteban Vicente | Liquidador | 23/02/2015 | 04/10/2017 |
Belda Esteban Vicente | Administrador Solidario | 29/09/2010 | 23/02/2015 |
Gonzalez Hidalgo Ainara | Administrador Solidario | 02/05/2014 | 23/02/2015 |
Lorizate Arrieta Milagros | Administrador Solidario | 10/04/2013 | 02/05/2014 |
Hidalgo Zamacola Arrate | Administrador Solidario | 29/09/2010 | 10/04/2013 |
ACTOS BORME DE HILOBEL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HILOBEL SL
Nif:B75031583
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADI DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:20/06/2017
Número Procedimiento Concursal:378/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2488
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-32824
Inscripción:
6
Fecha Inscripción04/10/2017
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 210, S 8, H SS 32824, I/A 6 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HILOBEL SL
Nif:B75031583
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADI DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL MISMO, EXTINCION DE SOCIEDAD.Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fecha de Resolución:20/06/2017
Número Procedimiento Concursal:378/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2488
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-32824
Inscripción:
6
Fecha Inscripción04/10/2017
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 210, S 8, H SS 32824, I/A 6 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 210, S 8, H SS 32824, I/A 6 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 210, S 8, H SS 32824, I/A 5 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 210, S 8, H SS 32824, I/A 5 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 210, S 8, H SS 32824, I/A 5 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-20
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 155.960,00 | Euros |
Capital Actual: | 159.960,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.899,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 209, S 8, H SS 32824, I/A 4 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 209, S 8, H SS 32824, I/A 3 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 209, S 8, H SS 32824, I/A 3 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-20
- MODIFICACION DEL ARTICULO 11º DE LOS ESTATUTOS, RELATIVO ALORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 208, S 8, H SS 32824, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-20