HILDE INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 44
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HILDE INVERSIONES SL
CIF B86031903
Capital Social 1043006.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 09/09/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HILDE INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HILDE INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gordillo Blazquez Maria Teresa | Administrador Solidario | 03/02/2011 | 07/02/2017 |
Gordillo Blazquez Maria Teresa | Liquidador | 07/02/2017 | 07/02/2017 |
Martinez Iñiguez Miguel | Administrador Solidario | 03/02/2011 | 07/02/2017 |
COMERCIO Y DESARROLLO 2100 SL | Socio Unico | 20/09/2010 | 03/02/2011 |
Sanchez Garcia Alvaro | Administrador Unico | 20/09/2010 | 03/02/2011 |
ACTOS BORME DE HILDE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28046 , F 124, S 8, H M 505385, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28046 , F 124, S 8, H M 505385, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28046 , F 124, S 8, H M 505385, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28046 , F 124, S 8, H M 505385, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 44 5º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28046 , F 121, S 8, H M 505385, I/A 2 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28046 , F 121, S 8, H M 505385, I/A 2 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.040.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.043.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 34.597,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28046 , F 121, S 8, H M 505385, I/A 2 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28046 , F 121, S 8, H M 505385, I/A 2 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28046 , F 121, S 8, H M 505385, I/A 2 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28046 , F 121, S 8, H M 505385, I/A 2 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28