HIJOS DE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA SA - CIERRE HOJA REGISTRAL
Provincia Granada
Razón Social HIJOS DE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA SA
CIF A18001412
Actividad Fabricación de productos de molinería
Órgano Administración Administrador único
Auditor AUDITORES ANDALUCES SL
VINCULACIONES DE HIJOS DE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIJOS DE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORES ANDALUCES SL | Auditor | 26/03/2010 |
ACTOS BORME DE HIJOS DE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 15, S 8, H GR 9362, I/A 31 B (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-18
- Se rectifica el acto Dimisión miembro del órgano de administ. del envio 234 del año 2014, en cuanto al error padecido en la fecha de cese o dimisión del Administrador RODRIGUEZ ESPINOSA,MARIA, siendo la fecha correcta la de 24/10/2014, y no la de 31/12/2013 como por error se publicó
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 15, S 8, H GR 9362, I/A 31 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 15, S 8, H GR 9362, I/A 31 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-18
- Se modifica el Artículo 18º de los Estatutos Sociales, en cuanto a la duración del cargo de Administrador Unico, que pasa a ser por plazo de SEIS AÑOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 15, S 8, H GR 9362, I/A 30 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifican los artículos 17º, 20º y 21º de los Estatutos Sociales, en cuanto a que la sociedad será regida y administrada por un Administrador Unico, y quedan sin contenido los artículos 19º y 22º.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 15, S 8, H GR 9362, I/A 30 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 15, S 8, H GR 9362, I/A 30 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 15, S 8, H GR 9362, I/A 30 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 14, S 8, H GR 9362, I/A 29 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-18
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica art. 17 a fin de se pueda nombrar administrador unico, a varios administradores que actuen de forma solidaria, mancomunada o a un consejo de Administración.Se modifica el art. 21 relativo a las atribuciones del Organo de Administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 14, S 8, H GR 9362, I/A 28 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 14, S 8, H GR 9362, I/A 28 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-18