HIJOS DE JUAN MARIA BLANCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Puerto, 18
Código Postal 15160
Municipio Sada
Provincia A Coruña
Razón Social HIJOS DE JUAN MARIA BLANCO SL
CIF B15108368
Capital Social 34799.45 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HIJOS DE JUAN MARIA BLANCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIJOS DE JUAN MARIA BLANCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Babio Blanco Concepcion | Secretario | 11/04/2012 | 05/02/2019 |
Babio Blanco Concepcion | Consejero Delegado Mancomunado | 11/04/2012 | 05/02/2019 |
Babio Blanco Concepcion | Consejero | 11/04/2012 | 05/02/2019 |
Babio Blanco Concepcion | Liquidador Mancomunado | 05/02/2019 | 05/02/2019 |
Blanco Blanco Nicolas | Presidente | 11/04/2012 | 05/02/2019 |
Blanco Blanco Nicolas | Consejero Delegado Mancomunado | 11/04/2012 | 05/02/2019 |
Blanco Blanco Nicolas | Consejero | 11/04/2012 | 05/02/2019 |
Blanco Blanco Nicolas | Liquidador Mancomunado | 05/02/2019 | 05/02/2019 |
Blanco Deben Beatriz | Secretario | 20/10/2010 | 05/02/2019 |
Blanco Deben Beatriz | Consejero | 20/10/2010 | 05/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HIJOS DE JUAN MARIA BLANCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 186, S 8, H C 5000, I/A 10 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 186, S 8, H C 5000, I/A 10 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-15
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 186, S 8, H C 5000, I/A 10 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-15
Consejero Delegado Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 186, S 8, H C 5000, I/A 10 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 186, S 8, H C 5000, I/A 9 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-15
Capital Anterior: | 76.809,35 | Euros |
Disminución de capital | 42.009,90 | Euros |
Capital Actual: | 34.799,45 | Euros |
Porcentaje: | 54,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 186, S 8, H C 5000, I/A 9 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-15
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 186, S 8, H C 5000, I/A 9 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-15
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 186, S 8, H C 5000, I/A 9 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-11-15