HIJOS DE EUSTAQUIO ABAD Y CIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Menendez Pelayo, 46
Código Postal 03660
Municipio Novelda
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social HIJOS DE EUSTAQUIO ABAD Y CIA SL
CIF B03277589
Capital Social 9736.2 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Nombres Anteriores
- HIJOS DE EUSTAQUIO ABAD Y CIA SRC
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HIJOS DE EUSTAQUIO ABAD Y CIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIJOS DE EUSTAQUIO ABAD Y CIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abad Pico Jose Miguel | Apoderado | 06/06/2018 | 18/01/2022 |
Abad Pico Jose Miguel | Administrador Unico | 10/05/2021 | 18/01/2022 |
Abad Pico Jose Miguel | Liquidador | 18/01/2022 | 18/01/2022 |
Soto Alberola Maria Fernanda | Apoderado | 02/12/2021 | 18/01/2022 |
Abad Sala Joaquin Maria | Administrador Unico | 02/04/2019 | 10/05/2021 |
Abad Sala Joaquin Maria | Socio Unico | 03/05/2019 | 12/05/2020 |
Abad Pico Jose Miguel | Administrador Unico | 08/02/2019 | 02/04/2019 |
Abad Sala Joaquin Maria | Administrador Unico | 16/07/2013 | 08/02/2019 |
Abad Sala Eustaquio | Administrador Mancomunado | 16/07/2013 | |
Abad Sala Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 16/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HIJOS DE EUSTAQUIO ABAD Y CIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 189, S 8, H A 127244, I/A 11 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 189, S 8, H A 127244, I/A 11 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 189, S 8, H A 127244, I/A 11 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 189, S 8, H A 127244, I/A 11 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 189, S 8, H A 127244, I/A 11 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 189, S 8, H A 127244, I/A 10 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 189, S 8, H A 127244, I/A 9 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 189, S 8, H A 127244, I/A 9 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-03
Capital Anterior: | 12.020,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.283,80 | Euros |
Capital Actual: | 9.736,20 | Euros |
Porcentaje: | 19,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 188, S 8, H A 127244, I/A 8 (12/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 188, S 8, H A 127244, I/A 8 (12/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-03