HIJOS DE DEMETRIO LOPEZ TADEO SA - EXTINGUIDA
Municipio Zamora
Provincia Zamora
Razón Social HIJOS DE DEMETRIO LOPEZ TADEO SA
CIF A49008949
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HIJOS DE DEMETRIO LOPEZ TADEO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIJOS DE DEMETRIO LOPEZ TADEO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Delgado Margarita | Liquidador | 03/10/2014 | 03/10/2014 |
Lopez Delgado Margarita | Administrador Unico | 20/09/2012 | 03/10/2014 |
Juarez Juarez Adela | Presidente | 05/08/2010 | 20/09/2012 |
Juarez Juarez Adela | Consejero Delegado | 05/08/2010 | 20/09/2012 |
Juarez Juarez Adela | Consejero | 05/08/2010 | 20/09/2012 |
Lopez Delgado Margarita | Consejero | 05/08/2010 | 20/09/2012 |
Lopez Delgado Maria Carmen | Consejero | 05/08/2010 | 20/09/2012 |
Lopez Juarez Margarita | Secretario | 05/08/2010 | 20/09/2012 |
Lopez Juarez Margarita | Consejero | 05/08/2010 | 20/09/2012 |
Delgado Prada Emiliana | Consejero Delegado Solidario | 05/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HIJOS DE DEMETRIO LOPEZ TADEO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 30, S 8, H ZA 471, I/A 9 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-49
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 30, S 8, H ZA 471, I/A 9 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-49
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 30, S 8, H ZA 471, I/A 9 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-49
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 30, S 8, H ZA 471, I/A 9 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-49
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 30, S 8, H ZA 471, I/A 8 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-49
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 30, S 8, H ZA 471, I/A 8 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-49
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 30, S 8, H ZA 471, I/A 8 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-49
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-49
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-49
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 29, S 8, H ZA 471, I/A 7 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-49