HIJOS DE CARLOS ALBO SA - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social HIJOS DE CARLOS ALBO SA
CIF A36603272
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor AUREN AUDITORES VGO SL
VINCULACIONES DE HIJOS DE CARLOS ALBO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIJOS DE CARLOS ALBO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amann Cortina Gonzalo | Consejero | 06/07/2009 | 01/02/2010 |
AUREN AUDITORES VGO SL | Auditor | 06/07/2009 | 01/02/2010 |
Castañon Albo Luis | Consejero | 06/07/2009 | 01/02/2010 |
Gomez Albo Garcia Luis Gonzaga | Consejero | 06/07/2009 | 01/02/2010 |
Pintado Albo Javier | Consejero | 06/07/2009 | 01/02/2010 |
Albo Toca Laura | Consejero | 06/07/2009 | |
HUSSON AUDITORES IBERICA SL | Auditor | 06/07/2009 |
ACTOS BORME DE HIJOS DE CARLOS ALBO SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-144-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658, L 2658, F 172, S 8, H PO 5937, I/A 63 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658, L 2658, F 172, S 8, H PO 5937, I/A 63 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-36
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658, L 2658, F 172, S 8, H PO 5937, I/A 63 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658, L 2658, F 172, S 8, H PO 5937, I/A 63 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (29/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658, L 2658, F 172, S 8, H PO 5937, I/A 62 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658, L 2658, F 172, S 8, H PO 5937, I/A 62 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658, L 2658, F 172, S 8, H PO 5937, I/A 61 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-36
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658, L 2658, F 172, S 8, H PO 5937, I/A 61 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-36