HIGH PROFIT INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HIGH PROFIT INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HIGH PROFIT INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIGH PROFIT INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BGT AUDITORES SL | Auditor | 21/08/2009 | 21/12/2022 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 05/10/2015 | 21/12/2022 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 07/09/2010 | 21/12/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/09/2013 | 21/12/2022 |
Gomez Pablos Calvo Pablo | Presidente | 03/10/2019 | 21/12/2022 |
Gomez Pablos Calvo Pablo | Consejero | 03/10/2019 | 21/12/2022 |
Gomez Pablos Calvo Pablo Jose | Liquidador | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
Gomez-pablos Pinto Jano | Consejero | 03/10/2019 | 21/12/2022 |
Lopez Quintana Margarita | Apoderado | 21/12/2022 | |
Pinto Rodriguez Inmaculada | Consejero | 03/10/2019 | 21/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HIGH PROFIT INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29944 , F 205, S 8, H M 236161, I/A 37 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29944 , F 205, S 8, H M 236161, I/A 37 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29944 , F 205, S 8, H M 236161, I/A 37 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29944 , F 205, S 8, H M 236161, I/A 37 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29944 , F 205, S 8, H M 236161, I/A 37 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29944 , F 205, S 8, H M 236161, I/A 36 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29944 , F 205, S 8, H M 236161, I/A 36 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29944 , F 205, S 8, H M 236161, I/A 35 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29944 , F 204, S 8, H M 236161, I/A 34 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29944 , F 204, S 8, H M 236161, I/A 33 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28