HIERROS Y FERRALLADOS ALTURA SL - EXTINGUIDA
Municipio Altura
Provincia Castellón/Castello
Razón Social HIERROS Y FERRALLADOS ALTURA SL
CIF B12588240
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lozano Torrejon Federico
VINCULACIONES DE HIERROS Y FERRALLADOS ALTURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIERROS Y FERRALLADOS ALTURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lozano Torrejon Federico | Socio Unico | 16/12/2014 | 25/08/2020 |
Lozano Torrejon Federico | Administrador Unico | 16/12/2014 | 25/08/2020 |
Lozano Torrejon Federico | Liquidador | 25/08/2020 | 25/08/2020 |
Lozano Torrejon Federico | Administrador Solidario | 16/12/2014 | |
Torres Pico Joaquin Manuel | Administrador Solidario | 16/12/2014 |
ACTOS BORME DE HIERROS Y FERRALLADOS ALTURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124, L 688, F 169, S 8, H CS 19328, I/A 7 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124, L 688, F 169, S 8, H CS 19328, I/A 7 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124, L 688, F 169, S 8, H CS 19328, I/A 7 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124, L 688, F 169, S 8, H CS 19328, I/A 7 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124, L 688, F 169, S 8, H CS 19328, I/A 6 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124, L 688, F 169, S 8, H CS 19328, I/A 6 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124, L 688, F 169, S 8, H CS 19328, I/A 6 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124, L 688, F 169, S 8, H CS 19328, I/A 5 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-12