HIERROS HERNANDEZ SL
Dirección social Avda Lasalle, 161
Código Postal 37008
Municipio Salamanca
Provincia Salamanca
Razón Social HIERROS HERNANDEZ SL
CIF B37042447
Capital Social 2541671.29 Euros
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Teléfono 92 319 26 82
Página Web www.hierroshernandez.com
Nombres Anteriores
- HIERROS HERNANDEZ SA
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE HIERROS HERNANDEZ SL
VINCULACIONES DE HIERROS HERNANDEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIERROS HERNANDEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Martin Maria Paloma | Administrador Solidario | 27/07/2015 | |
Hernandez Martin Maria Teresa | Administrador Solidario | 27/07/2015 | |
Hernandez Martin Miguel Angel | Administrador Solidario | 27/07/2015 |
ACTOS BORME DE HIERROS HERNANDEZ SL
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 68, S 8, H SA 1452, I/A 13 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-37
- Sociedades absorbidas: EL MONTORIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 65, S 8, H SA 1452, I/A 12 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-37
Empresa: HIERROS HERNANDEZ SA
- Comercio al por mayor de metales de todas clases y sus aleaciones en alambres, barras, lingotes y demás formas. Comercio al por menor de maquinaria nueva o usada para toda clase de aplicaciones, explotación de báscula de pesar camiones. Explotación de bienes inmuebles mediante su arrendamiento o ven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 156, S 8, H SA 1452, I/A 11 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-37
Empresa: HIERROS HERNANDEZ SA
- Modificación total de estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 156, S 8, H SA 1452, I/A 11 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-37
Empresa: HIERROS HERNANDEZ SA
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 156, S 8, H SA 1452, I/A 11 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-37
Empresa: HIERROS HERNANDEZ SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 156, S 8, H SA 1452, I/A 11 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-37
Empresa: HIERROS HERNANDEZ SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 156, S 8, H SA 1452, I/A 11 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-37
Empresa: HIERROS HERNANDEZ SA
- Denominación y forma adoptada: HIERROS HERNANDEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 156, S 8, H SA 1452, I/A 11 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-37
Empresa: HIERROS HERNANDEZ SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HIERROS HERNANDEZ SL
Nif:B37042447
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Acosta Garcia Antonio
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO CUATRO Y MERCANTIL DE SALAMANCA
Número:4
Juez / Ponente:MERCEDES CURTO POLO
Fecha de Resolución:16/04/2012
Número Procedimiento Concursal:188/2012
Datos Registrales:
Tomo:
53
Libro:
0
Folio:
156
Hoja:
8-1452
Inscripción:
10
Fecha Inscripción30/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Salamanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 156, S 8, H SA 1452, I/A 10 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-37
Empresa: HIERROS HERNANDEZ SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HIERROS HERNANDEZ SL
Nif:B37042447
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 4 Y MERCANTIL DE SALAMANCA
Número:4
Juez / Ponente:MARIA JESUS MARTIN GARCIA
Fecha de Resolución:03/07/2013
Número Procedimiento Concursal:188/2012
Datos Registrales:
Tomo:
53
Libro:
0
Folio:
156
Hoja:
8-1452
Inscripción:
10
Fecha Inscripción30/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Salamanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 156, S 8, H SA 1452, I/A 10 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-37