HIERROS ALMERIA 2000 SL - EXTINGUIDA
Provincia Almería
Razón Social HIERROS ALMERIA 2000 SL
CIF B04302048
Capital Social 239460.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor SERAUDIT AUDITORES SL
VINCULACIONES DE HIERROS ALMERIA 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIERROS ALMERIA 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Maldonado Luis | Liquidador | 19/01/2016 | 17/03/2016 |
SERAUDIT AUDITORES SL | Auditor | 29/09/2010 | 17/03/2016 |
Martinez Nicolas Manuel | Administrador Mancomunado | 19/01/2016 | |
Montiel Morata Andres | Administrador Mancomunado | 12/01/2011 | 19/01/2016 |
Sanchez Maldonado Luis | Administrador Mancomunado | 12/01/2011 | 19/01/2016 |
Jimenez Gonzalez Jose Luis | Administrador Mancomunado | 12/01/2011 | |
Montiel Manjon Andres | Administrador Mancomunado | 12/01/2011 | |
Sanchez Cano Manuel | Administrador Mancomunado | 12/01/2011 | |
Vivas Gil Antonio | Administrador Mancomunado | 29/09/2010 |
ACTOS BORME DE HIERROS ALMERIA 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 219, S 8, H AL 10908, I/A 12 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 219, S 8, H AL 10908, I/A 12 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 219, S 8, H AL 10908, I/A 11 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 219, S 8, H AL 10908, I/A 11 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-04
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 219, S 8, H AL 10908, I/A 11 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital.- El capital social se fija en la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS (239.460 E) representado y dividido en VEINTITRES MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y SEIS (23.946) participaciones sociales, indivisibles y acumulables
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 218, S 8, H AL 10908, I/A 10 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-04
Capital Anterior: | 169.460,00 | Euros |
Aumento de capital: | 70.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 239.460,00 | Euros |
Porcentaje: | 41,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 218, S 8, H AL 10908, I/A 10 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social se fija en la canidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS (169.460 E) representado y dividido en DIECISEIS MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y SEIS (16.946) participaciones sociales indivisibles y acumulables, totalmente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 218, S 8, H AL 10908, I/A 9 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-04
Capital Anterior: | 99.460,00 | Euros |
Aumento de capital: | 70.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 169.460,00 | Euros |
Porcentaje: | 70,38 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 218, S 8, H AL 10908, I/A 9 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital.- El capital social se fija en la cantidad de noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta euros, representado y dividido en 9946 participaciones sociales indivisibles y acumulables, totalmente suscritas y desembolsadas, con un valor nominal cada una de ellas, de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 218, S 8, H AL 10908, I/A 8 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-04