HIERRO SERIE AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Feria, 1
Código Postal 35012
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social HIERRO SERIE AIE
CIF V76308626
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 08/02/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HIERRO SERIE AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIERRO SERIE AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANIJAY IBERIA SL | Socio Miembr | 24/05/2023 | 09/01/2024 |
Blanco Bembibre Alfonso | Administrador Unico | 23/02/2018 | 09/01/2024 |
Blanco Bembibre Alfonso | Liquidador | 09/01/2024 | 09/01/2024 |
Blasco Rodrigo Maria Del Pilar | Liquidador | 09/01/2024 | 09/01/2024 |
PORTOCABO TV SL | Socio | 23/02/2018 | 09/01/2024 |
Blanco Bembibre Alfonso | Socio | 23/02/2018 | 24/05/2023 |
ACTOS BORME DE HIERRO SERIE AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 33, S 8, H GC 53747, I/A 5 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 33, S 8, H GC 53747, I/A 5 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 33, S 8, H GC 53747, I/A 5 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 33, S 8, H GC 53747, I/A 5 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-35
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 32, S 8, H GC 53747, I/A 4 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-35
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 32, S 8, H GC 53747, I/A 4 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-35
- AVDA DE LA FERIA 1 - EDIFICIO INCUBE, OFICINA 3 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 32, S 8, H GC 53747, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 32, S 8, H GC 53747, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-35
- C/ CASA DEL HOYO, 3 38911 (VALVERDE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 102, S 8, H IH 352, I/A 2 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-38
- C/ EL HOYO, 3-CASA DEL HOYO 38911 (FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 102, S 8, H IH 352, I/A 2 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-38