HIERRO INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Las Mantecas, S/N
Código Postal 38320
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social HIERRO INVESTIGACIONES AIE
CIF V02928059
Capital Social 362524.22 Euros
Fecha de Constitución 24/11/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario B-GRAFFOS INTERNATIONAL SL
VINCULACIONES DE HIERRO INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIERRO INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
B-GRAFFOS INTERNATIONAL SL | Socio Unico | 22/08/2023 | 22/08/2023 |
Sanfiel Gonzalez Andres | Liquidador | 22/08/2023 | 22/08/2023 |
Sanfiel Gonzalez Andres | Administrador Unico | 08/08/2023 | 22/08/2023 |
ARQUIMEA RESEARCH CENTER SL | Administrador Solidario | 13/01/2021 | 08/08/2023 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 13/01/2021 | 08/08/2023 |
ACTOS BORME DE HIERRO INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 101, S 8, H TF 65495, I/A 7 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 101, S 8, H TF 65495, I/A 7 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 101, S 8, H TF 65495, I/A 7 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 101, S 8, H TF 65495, I/A 7 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 101, S 8, H TF 65495, I/A 7 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-38
Capital Anterior: | 192.900,00 | Euros |
Aumento de capital: | 169.624,22 | Euros |
Capital Actual: | 362.524,22 | Euros |
Porcentaje: | 87,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 100, S 8, H TF 65495, I/A 5 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 100, S 8, H TF 65495, I/A 4 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 100, S 8, H TF 65495, I/A 4 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 100, S 8, H TF 65495, I/A 4 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-38
Capital Anterior: | 100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 192.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 192.900,00 | Euros |
Porcentaje: | 192.800,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 98, S 8, H TF 65495, I/A 2 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38