HIELOS SIERRA NEVADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Magisterio, 12
Código Postal 04740
Municipio Roquetas de Mar
Provincia Almería
Mapa Ver Mapa
Razón Social HIELOS SIERRA NEVADA SL
CIF B19630961
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 17/01/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Jimenez Bermudez Manuel
VINCULACIONES DE HIELOS SIERRA NEVADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIELOS SIERRA NEVADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Bermudez Manuel | Socio Unico | 27/01/2017 | 26/10/2021 |
Jimenez Bermudez Manuel | Liquidador | 26/10/2021 | 26/10/2021 |
Jimenez Bermudez Manuel | Administrador Unico | 27/01/2017 | 26/10/2021 |
ACTOS BORME DE HIELOS SIERRA NEVADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 103, S 8, H AL 49716, I/A 3 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 103, S 8, H AL 49716, I/A 3 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 103, S 8, H AL 49716, I/A 3 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 103, S 8, H AL 49716, I/A 3 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-04
- C/ MAGISTERIO 12 3º B (ROQUETAS DE MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 102, S 8, H AL 49716, I/A 2 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.- El domicilio social se establece en Roquetas de Mar, Almeria, con domicilio en calle Magisterio, 12, 3ºB, 04740
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 102, S 8, H AL 49716, I/A 2 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-04
- Extendida diligencia provisional de cierre de hoja, por periodo de seis meses, al haberse expedido con fecha de hoy, certificación literal para traslado de domicilio a la provincia de Almeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 120, S 8, H GR 49589, I/A D (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 119, S 8, H GR 49589, I/A 1 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 119, S 8, H GR 49589, I/A 1 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-18
Dirección:C/ MOTRIL 106 - BLOQUE R, 1º, PLANTA B-1 (ALBOLOTE)
Comienzo de operaciones:17/01/17
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:El ejercicio de las actividades de agencia de transporte de mercancías, de transitario y de almacenista-distribuidor, el transporte de mercancías por carretera, a nivel nacional e internacional, tanto con medios propios, como ajenos; CNAE.- 4941...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 119, S 8, H GR 49589, I/A 1 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-18