HIDROELECTRICA DE LARACHA PRODUCCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Arteixo, 19
Código Postal 15004
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social HIDROELECTRICA DE LARACHA PRODUCCION SL
CIF B15522790
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HIDROELECTRICA DE LARACHA PRODUCCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIDROELECTRICA DE LARACHA PRODUCCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Cestafe Eva | Administrador Solidario | 26/08/2009 | 01/02/2022 |
Martinez Cestafe Eva Maria | Administrador Solidario | 01/02/2022 | |
Martinez Cestafe Eva Maria | Liquidador Solidario | 01/02/2022 | 01/02/2022 |
Martinez Cestafe Katia | Administrador Solidario | 26/08/2009 | 01/02/2022 |
Martinez Cestafe Katia | Liquidador Solidario | 01/02/2022 | 01/02/2022 |
Martinez Cestafe Eva | Administrador Unico | 26/08/2009 |
ACTOS BORME DE HIDROELECTRICA DE LARACHA PRODUCCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 69, S 8, H C 14519, I/A 7 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 69, S 8, H C 14519, I/A 7 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 69, S 8, H C 14519, I/A 7 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-15
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 69, S 8, H C 14519, I/A 7 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-15
- AVDA DE ARTEIJO 19 1º D (CORUÑA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 69, S 8, H C 14519, I/A 6 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 3º: Relativo al DOMICILIO SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 69, S 8, H C 14519, I/A 6 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 68, S 8, H C 14519, I/A 5 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-15