HIDRAPREN SA - EXTINGUIDA
Municipio Vila-real
Provincia Castellón/Castello
Razón Social HIDRAPREN SA
CIF A12076691
Actividad Reparación de maquinaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HIDRAPREN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIDRAPREN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monfort Moliner Ruben | Administrador Solidario | 07/09/2011 | 06/02/2012 |
Sifre Garcia Monica | Liquidador | 06/02/2012 | 06/02/2012 |
Sifre Garcia Monica | Administrador Solidario | 27/04/2009 | 06/02/2012 |
Sifre Sebastia Ramon | Apoderado | 05/05/2009 | 06/02/2012 |
Monfort Barreda Manuel | Administrador Solidario | 07/09/2011 | |
Sifre Sebastia Ramon | Administrador Solidario | 27/04/2009 |
ACTOS BORME DE HIDRAPREN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717, L 284, F 212, S 8, H CS 7811, I/A 13 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717, L 284, F 212, S 8, H CS 7811, I/A 13 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717, L 284, F 212, S 8, H CS 7811, I/A 13 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717, L 284, F 212, S 8, H CS 7811, I/A 13 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717, L 284, F 212, S 8, H CS 7811, I/A 12 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717, L 284, F 212, S 8, H CS 7811, I/A 12 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-186-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717, L 284, F 211, S 8, H CS 7811, I/A 11 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-12