HIDELO SA - EXTINGUIDA
Provincia Cantabria
Razón Social HIDELO SA
CIF A39083670
Capital Social 130419.63 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HIDELO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIDELO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carral Sampedro Lope | Administrador Solidario | 08/09/2011 | 18/01/2018 |
Carral Sampedro Lope | Liquidador Unico | 18/01/2018 | 18/01/2018 |
Carral Sampedro Raul | Administrador Solidario | 08/09/2011 | 18/01/2018 |
ACTOS BORME DE HIDELO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 24, S 8, H S 3889, I/A 10 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 24, S 8, H S 3889, I/A 10 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 24, S 8, H S 3889, I/A 10 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 24, S 8, H S 3889, I/A 10 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 24, S 8, H S 3889, I/A 10 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 23, S 8, H S 3889, I/A 9 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-226-39
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Aumento de capital: | 70.318,42 | Euros |
Capital Actual: | 130.419,63 | Euros |
Porcentaje: | 117,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 23, S 8, H S 3889, I/A 8 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 23, S 8, H S 3889, I/A 8 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-39