HIANA INVERSIONES CARTERA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 74
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HIANA INVERSIONES CARTERA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HIANA INVERSIONES CARTERA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIANA INVERSIONES CARTERA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buceta Beiras Ana Maria | Consejero | 30/09/2009 | 10/10/2022 |
Buceta Beiras Ana Maria | Secretario | 30/09/2009 | 10/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/09/2009 | 10/10/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 21/09/2020 | 10/10/2022 |
Martin Buceta Ana | Presidente | 17/09/2019 | 10/10/2022 |
Martin Buceta Ana | Consejero | 01/10/2015 | 10/10/2022 |
Martin Buceta Ana | Liquidador | 10/10/2022 | 10/10/2022 |
Martin Navarro Hilario | Apoderado | 10/10/2022 | |
Perez Arnaldo Raul | Vicesecretario No Consejero | 21/02/2018 | 10/10/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 25/08/2017 | 10/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HIANA INVERSIONES CARTERA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40896 , F 1, S 8, H M 282591, I/A 31 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40896 , F 1, S 8, H M 282591, I/A 31 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
- Revocar la designación del SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES SA actualmente denominada "SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES SA (IBERCLEAR), como ENTIDAD ENCARGADA del Registro Contable de las acciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40896 , F 1, S 8, H M 282591, I/A 31 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40896 , F 1, S 8, H M 282591, I/A 31 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Apoderado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40896 , F 1, S 8, H M 282591, I/A 31 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40896 , F 1, S 8, H M 282591, I/A 31 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Auditor
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40896 , F 1, S 8, H M 282591, I/A 30 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16580 , F 209, S 8, H M 282591, I/A 29 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16580 , F 209, S 8, H M 282591, I/A 29 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16580 , F 209, S 8, H M 282591, I/A 28 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28