HET ZONNETJE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Chapi, 41
Código Postal 03600
Municipio Elda
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social HET ZONNETJE SL
CIF B54360417
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 09/07/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HET ZONNETJE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HET ZONNETJE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Amo Navarro Juan Martin | Apoderado | 15/10/2019 | 06/07/2022 |
Kisman Marlin Verkinia | Administrador Solidario | 14/10/2019 | 06/07/2022 |
Prick Van Welly Brenda Nicolle | Administrador Solidario | 14/10/2019 | 06/07/2022 |
Prick Van Wely Nancy Chantal | Administrador Solidario | 06/06/2013 | 06/07/2022 |
Prick Van Wely Paul Francois Louis | Administrador Solidario | 06/06/2013 | 06/07/2022 |
Prick Van Wely Paul Francois Louis | Liquidador | 06/07/2022 | 06/07/2022 |
Van Wely Richard Francois Prick | Administrador Solidario | 14/10/2019 | |
Helmond Wilhelmus Henricus | Administrador Solidario | 06/06/2013 |
ACTOS BORME DE HET ZONNETJE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 23, S 8, H A 113560, I/A 7 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 23, S 8, H A 113560, I/A 7 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 23, S 8, H A 113560, I/A 7 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-03
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 23, S 8, H A 113560, I/A 7 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 23, S 8, H A 113560, I/A 6 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-03
- AVDA CHAPI 41 ENTLO (ELDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 23, S 8, H A 113560, I/A 5 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 23, S 8, H A 113560, I/A 5 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 23, S 8, H A 113560, I/A 5 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 23, S 8, H A 113560, I/A 4 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 23, S 8, H A 113560, I/A 4 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-03