HESPERIDES GERENCIA EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de las Hesperides, 10
Código Postal 41927
Municipio Mairena del Aljarafe
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social HESPERIDES GERENCIA EMPRESARIAL SL
CIF B91794750
Capital Social 4000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HESPERIDES GERENCIA EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HESPERIDES GERENCIA EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz De Mayorga Cordon Carlos Joaquin | Liquidador Unico | 27/09/2017 | 27/09/2017 |
Diaz De Mayorga Cordon Carlos Joaquin | Administrador Unico | 29/02/2012 | 27/09/2017 |
Diaz De Mayorga Cordon Carlos Joaquin | Apoderado | 18/02/2009 | 27/09/2017 |
Ramos Gomez Claudia | Administrador Unico | 12/02/2009 | 10/11/2011 |
ACTOS BORME DE HESPERIDES GERENCIA EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5043 , F 73, S 8, H SE 81829, I/A 5 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5043 , F 73, S 8, H SE 81829, I/A 5 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5043 , F 73, S 8, H SE 81829, I/A 5 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5043 , F 73, S 8, H SE 81829, I/A 5 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5043 , F 73, S 8, H SE 81829, I/A 5 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5043 , F 73, S 8, H SE 81829, I/A 4 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-27-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5043 , F 72, S 8, H SE 81829, I/A 3 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5043 , F 72, S 8, H SE 81829, I/A 2 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5043 , F 70, S 8, H SE 81829, I/A 1 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-41