HESPERIDES BAY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Sarria, 102
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HESPERIDES BAY SL
CIF B87300109
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 29/05/2015
Nombres Anteriores
- CALERUEGA DESARROLLO EMPRESARIAL SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único HOTEL INVESTMENT PARTNERS SA
Propietario Hispania Activos Inmobiliarios Socimi Sociedad Ano
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE HESPERIDES BAY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HESPERIDES BAY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caballero Martinez Jose Gabriel | Apoderado Mancomunado | 25/03/2019 | 08/02/2022 |
Carrascosa Cendan Sergio | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2019 | 08/02/2022 |
Culubret Canal Ilona | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2019 | 08/02/2022 |
Davies Simon David Austin | Apoderado Mancomunado | 25/03/2019 | 08/02/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 09/05/2018 | 08/02/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 02/06/2021 | 08/02/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 09/03/2020 | 08/02/2022 |
Gomez De Cadiñanos Maure Carmen | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2019 | 08/02/2022 |
Gonzaga Rullan Janer Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/01/2021 | 08/02/2022 |
Gonzalez Fuster Joan Josep | Apoderado Mancomunado | 25/03/2019 | 08/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HESPERIDES BAY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46883 , F 91, S 8, H B 534133, I/A 25 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46883 , F 91, S 8, H B 534133, I/A 25 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46883 , F 91, S 8, H B 534133, I/A 24 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46883 , F 89, S 8, H B 534133, I/A 23 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46883 , F 89, S 8, H B 534133, I/A 23 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46883 , F 86, S 8, H B 534133, I/A 22 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46883 , F 86, S 8, H B 534133, I/A 22 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: HIP VALUE ADDED II S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46883 , F 86, S 8, H B 534133, I/A 21 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46883 , F 86, S 8, H B 534133, I/A 20 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46883 , F 86, S 8, H B 534133, I/A 19 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08