HESELEO SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jonqueres, 18
Código Postal 08003
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HESELEO SLP
CIF B65035867
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 02/02/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HESELEO SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HESELEO SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Castellanos Gerardo | Administrador Solidario | 03/04/2009 | 01/12/2016 |
Martin Castellanos Gerardo | Liquidador | 01/12/2016 | 01/12/2016 |
Sainz Viladecans Eugenio | Administrador Solidario | 03/04/2009 | 01/12/2016 |
Sainz Viladecans Eugenio | Liquidador | 01/12/2016 | 01/12/2016 |
ACTOS BORME DE HESELEO SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41150 , F 12, S 8, H B 380616, I/A 2 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41150 , F 12, S 8, H B 380616, I/A 2 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41150 , F 12, S 8, H B 380616, I/A 2 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- SOCIOS PROFESIONALES: EUGENIO SAINZ VILADECANS, GERARDO MARTIN CASTELLANOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41150 , F 9, S 8, H B 380616, I/A 1 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41150 , F 9, S 8, H B 380616, I/A 1 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-08
Dirección:CL JONQUERES Num.18 P.4 PTA.C (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:02/02/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PROPIA DEL EJERCICIO DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL.ASIMISMO PODRA REALIZAR INSTALACIONES,MONTAJE,GESTION,MANTENIMIENTO,ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN RELACION A LAS ENERGIAS RENOVABLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41150 , F 9, S 8, H B 380616, I/A 1 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-08