HESAN MARKET SERVICE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Pare Estanislao, 4
Código Postal 46610
Municipio Guadassuar
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social HESAN MARKET SERVICE SL
CIF B98231293
Capital Social 232908.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 03/03/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HESAN MARKET SERVICE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HESAN MARKET SERVICE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esteve Andreu Jorge | Liquidador Solidario | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
Esteve Andreu Jorge | Administrador Solidario | 29/04/2011 | 18/01/2023 |
Esteve Andreu Juan Luis | Liquidador Solidario | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
Esteve Andreu Juan Luis | Administrador Solidario | 02/05/2012 | 18/01/2023 |
Esteve Andreu Raul | Liquidador Solidario | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
Esteve Andreu Raul | Administrador Solidario | 02/05/2012 | 18/01/2023 |
Cleries Olmos Irene | Administrador Solidario | 19/04/2010 | 02/05/2012 |
Gimeno Torres Maria Angeles | Administrador Solidario | 19/04/2010 | 02/05/2012 |
ACTOS BORME DE HESAN MARKET SERVICE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9165, L 6448, F 80, S 8, H V 138280, I/A 5 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9165, L 6448, F 80, S 8, H V 138280, I/A 5 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9165, L 6448, F 80, S 8, H V 138280, I/A 5 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9165, L 6448, F 80, S 8, H V 138280, I/A 5 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9165, L 6448, F 80, S 8, H V 138280, I/A 5 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-46
Capital Anterior: | 75.906,00 | Euros |
Aumento de capital: | 157.002,00 | Euros |
Capital Actual: | 232.908,00 | Euros |
Porcentaje: | 206,84 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9165, L 6448, F 79, S 8, H V 138280, I/A 4 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-46
- C/ PADRE ESTANISLAO 4 1& (GUADASSUAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9165, L 6448, F 78, S 8, H V 138280, I/A 3 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-46
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 72.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 75.906,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.425,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9165, L 6448, F 78, S 8, H V 138280, I/A 3 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9165, L 6448, F 78, S 8, H V 138280, I/A 3 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9165, L 6448, F 78, S 8, H V 138280, I/A 3 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-46