HERVISU ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Asuncion, 21
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social HERVISU ENERGIA SL
CIF B91599076
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 01/01/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HERVISU ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERVISU ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVIMARSU SL | Administrador Unico | 18/12/2015 | 03/06/2022 |
NORTHEOLIC SA | Apoderado | 03/06/2022 | |
Vicente Suso Cristina | Liquidador Unico | 03/06/2022 | 03/06/2022 |
Vicente Suso Jose Maria | Apoderado | 20/08/2010 | 03/06/2022 |
Suso Gonzalez Maria Josefa | Administrador Unico | 18/12/2015 |
ACTOS BORME DE HERVISU ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542 , F 158, S 8, H SE 70836, I/A 8 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542 , F 158, S 8, H SE 70836, I/A 8 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542 , F 158, S 8, H SE 70836, I/A 8 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542 , F 158, S 8, H SE 70836, I/A 8 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542 , F 158, S 8, H SE 70836, I/A 8 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542 , F 158, S 8, H SE 70836, I/A 8 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-41
- C/ ASUNCION 21 - 2 -IZQUIERDA, C.P. 41011 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542 , F 157, S 8, H SE 70836, I/A 7 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-41
- "AVIMARSU, S.L." C.I.F. B90178286, DESIGNA COMO REPRESENTANTE PERSONA FISICA PARA EL EJERCICIO DEL CARGO DE ADMINISTRADORA UNICA A DON JOSE MARIA VICENTE SUSO, D.N.I. 28.765.303-P.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542 , F 157, S 8, H SE 70836, I/A 7 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542 , F 157, S 8, H SE 70836, I/A 7 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542 , F 157, S 8, H SE 70836, I/A 7 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-41