HERUSA SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social HERUSA SA
CIF A33234410
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Auditor Cabrero Vallejo Ricardo
VINCULACIONES DE HERUSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERUSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrero Vallejo Ricardo | Auditor | 11/06/2009 | 18/12/2012 |
Cabrero Vallejo Ricardo | Auditor | 14/07/2010 | 18/12/2012 |
ACTOS BORME DE HERUSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 23, S 8, H AS 7544, I/A 10 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-33
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 23, S 8, H AS 7544, I/A 10 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 23, S 8, H AS 7544, I/A 10 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (21/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-1-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 23, S 8, H AS 7544, I/A 9 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-33
- Desembolsado: 49.360,94 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 23, S 8, H AS 7544, I/A 9 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 22, S 8, H AS 7544, I/A 8 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-199-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 22, S 8, H AS 7544, I/A 7 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-33