HERTICO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Reina Victoria, 28
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social HERTICO SA
CIF A58993551
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HERTICO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERTICO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tintore Belil Enrique | Administrador Solidario | 21/05/2012 | 08/09/2015 |
Tintore Turull Juan Maria | Administrador Solidario | 21/05/2012 | 08/09/2015 |
ACTOS BORME DE HERTICO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22246 , F 219, S 8, H B 34884, I/A 14 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: FIFTIN 2014 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22246 , F 218, S 8, H B 34884, I/A 13 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22246 , F 218, S 8, H B 34884, I/A 12 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08