HERRAJES Y PERFILES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Castellnou, 21
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social HERRAJES Y PERFILES SL
CIF B62042064
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HERRAJES Y PERFILES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERRAJES Y PERFILES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escude Jordi Teresa | Administrador Unico | 30/11/2011 | 15/02/2018 |
Escude Jordi Teresa | Liquidador | 15/02/2018 | 15/02/2018 |
Jurado Tapia David | Administrador Unico | 04/01/2010 | 30/11/2011 |
ACTOS BORME DE HERRAJES Y PERFILES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32006 , F 56, S 8, H B 203836, I/A 5 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32006 , F 56, S 8, H B 203836, I/A 5 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32006 , F 56, S 8, H B 203836, I/A 5 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32006 , F 56, S 8, H B 203836, I/A 4 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32006 , F 56, S 8, H B 203836, I/A 4 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.9.-MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32006 , F 55, S 8, H B 203836, I/A 3 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32006 , F 55, S 8, H B 203836, I/A 3 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08