HEROY INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Huracan, 33
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HEROY INVESTMENT SL
CIF B87006508
Capital Social 87995.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/06/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HEROY INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HEROY INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Purificacion Gomez Fernando | Administrador Unico | 07/10/2014 | 18/01/2024 |
Purificacion Gomez Fernando | Liquidador | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
Tebas Llanas Javier | Administrador Unico | 18/09/2014 | 07/10/2014 |
Ullastres Garcia Juan Jose | Administrador Unico | 02/07/2014 | 18/09/2014 |
ACTOS BORME DE HEROY INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 124, S 8, H M 582279, I/A 8 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 124, S 8, H M 582279, I/A 8 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 124, S 8, H M 582279, I/A 8 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 124, S 8, H M 582279, I/A 8 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Capital Anterior: | 753.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 665.005,00 | Euros |
Capital Actual: | 87.995,00 | Euros |
Porcentaje: | 88,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 123, S 8, H M 582279, I/A 7 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
- C/ HURACAN 33 (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 123, S 8, H M 582279, I/A 6 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 7º Y 19º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 122, S 8, H M 582279, I/A 5 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 750.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 753.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 122, S 8, H M 582279, I/A 5 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
- C/ VELETA 1 - 1º-B (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 122, S 8, H M 582279, I/A 4 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 122, S 8, H M 582279, I/A 3 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28