HERNALTES Y ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Txonta Kalea, 8
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social HERNALTES Y ASOCIADOS SL
CIF B75019588
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Fecha de Constitución 18/02/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HERNALTES Y ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERNALTES Y ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfaro Garcia Miguel Angel | Apoderado | 26/03/2010 | 12/01/2012 |
Hernaltes Treviño Ramon | Apoderado | 26/03/2010 | 12/01/2012 |
Hernaltes Urizarbarrena Josu | Liquidador Solidario | 12/01/2012 | 12/01/2012 |
Hernaltes Urizarbarrena Josu | Administrador Solidario | 26/03/2010 | 12/01/2012 |
PIELCU SL | Liquidador Solidario | 12/01/2012 | 12/01/2012 |
PIELCU SL | Administrador Solidario | 11/06/2010 | 12/01/2012 |
ACTOS BORME DE HERNALTES Y ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 5, S 8, H SS 32402, I/A 5 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 5, S 8, H SS 32402, I/A 5 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 5, S 8, H SS 32402, I/A 5 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-20
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 5, S 8, H SS 32402, I/A 5 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-201-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 5, S 8, H SS 32402, I/A 4 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 4, S 8, H SS 32402, I/A 2 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 3, S 8, H SS 32402, I/A 2 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 1, S 8, H SS 32402, I/A 1 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-20
Dirección:C/ TXONTA, 8-1ºA. (EIBAR)
Comienzo de operaciones:18/02/10
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:Comercialización de toda clase de artículos de caza, tiro y deporte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 1, S 8, H SS 32402, I/A 1 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-20