HERMETRI TEMPER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Musgo, 5
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social HERMETRI TEMPER SL
CIF B88254636
Capital Social 14025.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 28/11/2018
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Tapia Chavero Jorge
VINCULACIONES DE HERMETRI TEMPER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERMETRI TEMPER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cano De La Plaza Javier | Consejero | 22/06/2023 | 28/12/2023 |
De La Guardia Nuevo Jacobo | Secretario No Consejero | 11/03/2019 | 28/12/2023 |
Rodrigues Simoes Antonio Manuel | Consejero | 11/03/2019 | 28/12/2023 |
Tapia Chavero Jorge | Presidente | 11/03/2019 | 28/12/2023 |
Tapia Chavero Jorge | Consejero | 11/03/2019 | 28/12/2023 |
Tapia Chavero Jorge | Consejero Delegado | 22/06/2023 | 28/12/2023 |
Nunez Endresen Lene | Consejero | 11/03/2019 | 22/06/2023 |
Tapia Chavero Jorge | Socio Unico | 17/12/2018 | 11/03/2019 |
Tapia Chavero Jorge | Administrador Unico | 17/12/2018 | 11/03/2019 |
ACTOS BORME DE HERMETRI TEMPER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44794 , F 92, S 8, H M 684902, I/A 8 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44794 , F 92, S 8, H M 684902, I/A 8 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44794 , F 92, S 8, H M 684902, I/A 7 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44794 , F 92, S 8, H M 684902, I/A 7 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44794 , F 92, S 8, H M 684902, I/A 6 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44794 , F 92, S 8, H M 684902, I/A 6 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Capital Anterior: | 7.025,00 | Euros |
Aumento de capital: | 7.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 14.025,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44794 , F 90, S 8, H M 684902, I/A 5 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Capital Anterior: | 5.537,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.488,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.025,00 | Euros |
Porcentaje: | 26,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38510 , F 7, S 8, H M 684902, I/A 4 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
- C/ MUSGO 5, LA FLORIDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38510 , F 7, S 8, H M 684902, I/A 3 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38510 , F 2, S 8, H M 684902, I/A 2 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28