HERMANOS PEREZ MARCHENA Y ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social HERMANOS PEREZ MARCHENA Y ASOCIADOS SL
CIF B11703667
Capital Social 57114.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HERMANOS PEREZ MARCHENA Y ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERMANOS PEREZ MARCHENA Y ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Perez Marchena | Liquidador | 27/06/2024 | 27/06/2024 |
Perez Marchena Juan | Administrador Unico | 31/08/2023 | 27/06/2024 |
Perez Marchena Juan | Administrador Unico | 13/12/2017 | 31/08/2023 |
Perez Marchena Juan | Administrador Unico | 07/04/2011 | 13/12/2017 |
ACTOS BORME DE HERMANOS PEREZ MARCHENA Y ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 12055, I/A 8 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 12055, I/A 8 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 12055, I/A 8 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 12055, I/A 8 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 10, S 8, H CA 12055, I/A 7 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 10, S 8, H CA 12055, I/A 7 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-11
- 1.- Adquisición, venta, mera tenencia o posesión, administración, explotación y gestión de fincas urbanas, en especial, apartamentos turísticos, casas rurales y hoteles, así como contratación de personal y todos los servicios necesarios para la explotación de los mismos. 2.- Intermediación inmobilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 33, S 8, H CA 12055, I/A 6 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-11
- Nueva redacción de los estatutos sociales adaptados al R.D.L. 1/2010, de 2 de Julio, que aprueba el T.R. de la Ley de Sociedades de Capital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 33, S 8, H CA 12055, I/A 6 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-11
- Otras modificaciones estatutarias: REFUNDICION DE ESTATUTOS.. Artículo de los estatutos: Artículo 6º.-. Artículo de los estatutos: Artículo 2º.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 33, S 8, H CA 12055, I/A 6 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-11
Capital Anterior: | 57.096,15 | Euros |
Aumento de capital: | 17,85 | Euros |
Capital Actual: | 57.114,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 33, S 8, H CA 12055, I/A 6 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-11