HERMANOS ORDOÑEZ PODADERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Los Tilos, 15
Código Postal 29006
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social HERMANOS ORDOÑEZ PODADERA SL
CIF B92235811
Capital Social 297400.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HERMANOS ORDOÑEZ PODADERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERMANOS ORDOÑEZ PODADERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ordoñez Podadera Antonio Manuel | Administrador Solidario | 19/11/2010 | 10/08/2018 |
Ordoñez Podadera Fernando | Apoderado | 10/08/2018 | |
Ordoñez Podadera Fernando | Administrador Solidario | 19/11/2010 | 10/08/2018 |
Ordoñez Podadera Antonio Manuel | Administrador Unico | 19/11/2010 |
ACTOS BORME DE HERMANOS ORDOÑEZ PODADERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776, L 1689, F 110, S 8, H MA 48574, I/A 6 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-29
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776, L 1689, F 110, S 8, H MA 48574, I/A 6 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776, L 1689, F 110, S 8, H MA 48574, I/A 6 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776, L 1689, F 110, S 8, H MA 48574, I/A 6 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776, L 1689, F 110, S 8, H MA 48574, I/A 6 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-29
Capital Anterior: | 103.008,00 | Euros |
Aumento de capital: | 194.392,00 | Euros |
Capital Actual: | 297.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 188,72 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776, L 1689, F 109, S 8, H MA 48574, I/A 5 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-29
Capital Anterior: | 3.008,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 13.008,00 | Euros |
Porcentaje: | 332,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776, L 1689, F 109, S 8, H MA 48574, I/A 4 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776, L 1689, F 109, S 8, H MA 48574, I/A 3 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776, L 1689, F 109, S 8, H MA 48574, I/A 3 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-29