HERMANOS MUÑOZ J SL - EXTINGUIDA
Dirección social Gta Embajadores, 4
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HERMANOS MUÑOZ J SL
CIF B28963858
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Morales Alfonso
Propietario ADMIRAL GAMING MADRID SL
VINCULACIONES DE HERMANOS MUÑOZ J SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERMANOS MUÑOZ J SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMIRAL GAMING MADRID SL | Socio Unico | 09/03/2010 | 13/01/2011 |
Garcia Morales Alfonso | Administrador Unico | 09/03/2010 | 13/01/2011 |
Muñoz Jimenez Generoso | Administrador Solidario | 09/03/2010 | |
Muñoz Jimenez Octaviano | Administrador Solidario | 09/03/2010 |
ACTOS BORME DE HERMANOS MUÑOZ J SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 14, S 8, H M 30526, I/A 6 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 14, S 8, H M 30526, I/A 6 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-28
- GTA DE EMBAJADORES 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 13, S 8, H M 30526, I/A 5 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 9.Remuneracion de los Administradores.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 13, S 8, H M 30526, I/A 5 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 13, S 8, H M 30526, I/A 5 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 13, S 8, H M 30526, I/A 5 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 13, S 8, H M 30526, I/A 5 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-210-28